Harold Külling
domiciled in Wohlen, from Wilchingen Active mandates: Stiftung Roth-Haus Muri - Heim für geistig und körperlich Behinderte, lic. iur. Harold Külling, Fürsprecher Connected persons: Andrea Lisbeth Käppeli, Doris Kehl, Lucia Maria Ambühl-Riedo and more You can stay up to date through "Harold Külling", please log in or register free of charge.You are now following "Harold Külling"
Credit rating You can stay up to date through "Harold Külling", please log in or register free of charge.You are now following "Harold Külling"
|
Places where people with the name Harold Külling live
Sectors in which people with the name Harold Külling work
Operation of homes for the elderly and disabled
Notary and advocate office
Operation of homes for the elderly and disabled
Notary and advocate office
Private persons with the name Harold Külling
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Harold Külling
Publication number: 5762572, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Roth-Haus Muri - Heim für geistig und körperlich Behinderte, in Muri AG, CH-400.7.017.031-9, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2008, S. 2, Publ. 4633520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schild-Alt, Adelheid, von Brienz und Maisprach, in Wohlen AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Benedikt, von Sarmenstorf, in Boswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Agatha, von Thalheim AG und Ehrendingen, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Külling, Harold, von Wilchingen, in Wohlen AG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gwerder, Angelo, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Dietrich, Marlise, von Bern und Volketswil, in Bünzen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Thomas, von Muri AG und Benzenschwil, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hold-Schlepfer, Prisca, von Appenzell und Winterthur, in Muri AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5659006, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IB Wohlen AG, in Wohlen AG, CH-400.3.022.877-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 2, Publ. 5028842).
Statutenänderung:
18.05.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Harold, von Wilchingen, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitschmid, Bruno, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Urs, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3801692, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IB Wohlen AG, in Wohlen AG, CH-400.3.022.877-9, Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizität, Gas, Wasser usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2005, S. 2, Publ. 2774374).
Statutenänderung:
23.01.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wissmann, Ernst, von Schlatt ZH, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weisshaupt, Dr. Hanspeter, von Wohlen AG und Heiden, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Külling, Harold, von Wilchingen, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huwiler, Paul, von Sins, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüst, Marc, von Lupfig, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Regensdorf].