Manfred Johannes Günter Kriebus
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: VOSM Beratung & Engineering AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Manfred Johannes Günter Kriebus", please log in or register free of charge.You are now following "Manfred Johannes Günter Kriebus"
Credit rating You can stay up to date through "Manfred Johannes Günter Kriebus", please log in or register free of charge.You are now following "Manfred Johannes Günter Kriebus"
|
Places where people with the name Manfred Johannes Günter Kriebus live
Sectors in which people with the name Manfred Johannes Günter Kriebus work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Manfred Johannes Günter Kriebus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Manfred Johannes Günter Kriebus
Publication number: 2083177, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VOSM Beratung & Engineering AG, in Zürich, CHE-113.237.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriebus, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kriebus, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1115469, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VOSM Beratung & Engineering AG, in Zürich, CH-130.3.011.779-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 25, Publ. 5850174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriebus, Manfred Johannes Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kriebus, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5850174, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VOSM Beratung & Engineering AG, bisher in Einsiedeln, CH-130.3.011.779-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 24, Publ. 5074480).
Statutenänderung:
30.09.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schumacherweg 43, 8046 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Beratung und Engineeringleistungen im Bereich Handel, Verwertung, Vernichtung und Recyclierung von Abfallstoffen jeglicher Art aus dem In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Transportleistungen jeglicher Art erbringen. Sie kann auch selber Handelsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich im In- und Ausland an Unternehmungen aller Art zu beteiligen, Interessengemeinschaften einzugehen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften zu errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch schriftlich mit Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Rudolf, von Weinfelden, in Tuggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kriebus, Manfred Johannes Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.