Eliane Krähenbühl
domiciled in Niederhasli, from Rümlang Active mandates: TG Furttal AG, Dreschgenossenschaft Niederhasli und Umgebung Connected persons: Markus Bopp, Bruno Meier, Jürg Huber and more You can stay up to date through "Eliane Krähenbühl", please log in or register free of charge.You are now following "Eliane Krähenbühl"
Credit rating You can stay up to date through "Eliane Krähenbühl", please log in or register free of charge.You are now following "Eliane Krähenbühl"
|
Places where people with the name Eliane Krähenbühl live
Sectors in which people with the name Eliane Krähenbühl work
Management of real estate portfolio properties
Rental of machinery and movable equipment
Management of real estate portfolio properties
Rental of machinery and movable equipment
Private persons with the name Eliane Krähenbühl
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eliane Krähenbühl
Publication number: HR02-1005091488, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trocknungs-Genossenschaft Furttal, in Regensdorf, CHE-101.888.694, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107493).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.10.2020 und Bilanz per 30.06.2020 mit Aktiven von CHF 979'885.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 561'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 445 Aktien zu CHF 225.00.
Firma neu:
TG Furttal AG.
Domizil neu:
c/o Jürg Huber, Riedthofstrasse 383, 8105 Regensdorf.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften aller Art sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'125.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'125.00.
Aktien neu:
445 Namenaktien zu CHF 225.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Hans Heinrich, von Boppelsen, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habegger, Peter, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans-Rudolf, von Uster, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Jürg, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sauter, Andreas, von Thalheim an der Thur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Martin, von Otelfingen, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Eliane, von Rümlang, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Bruno, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2341659, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dreschgenossenschaft Niederhasli und Umgebung, in Niederhasli, CHE-101.654.127, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 23, Publ. 5827632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Peter, von Niederglatt, in Niederglatt, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Urs, von Niederhasli, in Niederhasli, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Eliane, von Rümlang, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rudolf, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, André, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2302411, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Lienberger + Zuberbühler AG, in Bern, CHE-109.774.976, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225921).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Lienberger + Zuberbühler AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 16.06.2015 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Eliane, von Schlosswil, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieterle, Stefan, von Kaltbrunn, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikofen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Andreas, von Hallwil, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].