Marc Kleiner
domiciled in Etoy, from Genève Active mandates: FLUMROC AG Connected persons: Daniel Romer, Ivan Ceko, Damian Gort and more You can stay up to date through "Marc Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Kleiner"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Kleiner"
|
|
Marc Kleiner
domiciled in Spreitenbach, from Kappel am Albis Active mandates: MK-Security GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Marc Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Kleiner"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Kleiner"
|
|
Marc Kleiner
domiciled in Aesch, from Rorschacherberg Active mandates: BT Boutique für Bild und Ton AG Connected persons: Peter Stäubli-Zuberbühler, Urs Kleiner You can stay up to date through "Marc Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Kleiner"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Kleiner"
|
Places where people with the name Marc Kleiner live
Sectors in which people with the name Marc Kleiner work
Various industrial production
Guard and security services
Rental of machinery and movable equipment
Various industrial production
Guard and security services
Rental of machinery and movable equipment
Private persons with the name Marc Kleiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Kleiner
Publication number: HR02-1005728226, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
KULTUR KIESWERKE BASEL, in Basel, CHE-339.291.270, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner, Marco, von Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005640346, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
BT Boutique für Bild und Ton AG, in Giebenach, CHE-103.011.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, S.0, Publ. 7144848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäubli, Thomas, von Horgen, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wuhrmann, Albert Christian, von Meilen und Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Marc, von Rorschacherberg, in Aesch (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kleiner, Urs, von Rorschacherberg, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäubli, Peter, von Horgen, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004575039, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
KULTUR KIESWERKE BASEL, in Basel, CHE-339.291.270, c/o Charlotte Wirthlin Diop, Restaurant Platanenhof, Klybeckstr. 241, 4057 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2018. 27.01.2019.
Zweck:
Der Verein tritt als Veranstalter von Konzerten, Theater und anderen kulturellen Anlässen in der Region Basel auf;
der Verein setzt sich für einen kulturellen Austausch in der Region Basel und über die Grenzen und verschiedenen Organisationen ein;
der Verein fördert Musik- und Kunstschaffende aus der Region Basel indem er ihnen eine Auftrittsmöglichkeit schafft;
der Verein kann die von ihm gemieteten Räumlichkeiten vermieten, um kulturelle Veranstaltungen zu finanzieren;
der Verein kann gastronomische Aktivitäten ausüben;
der Verein ist gemeinnützig, konfessionell und politisch neutral und nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Vermietungen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Fundraising, weitere Einnahmen.
Gründungsdatum:
13.01.2017.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Gian Luca, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Beat, von Starrkirch-Wil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Simone, von Aarau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirthlin Diop, Charlotte, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolff Gregori, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni Dogan, Rita, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Marco, von Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Bettina, von Arni (BE), in Dornach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.