Daniel Kisslig
domiciled in Eichberg, from Rorschach Active mandates: Wintersteiger Schweiz AG, Genossenschaft Wohnen in Eichberg Connected persons: Sandro Gruber, Daniel Rudolf Steininger, Michèle Motzer and more You can stay up to date through "Daniel Kisslig", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kisslig"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Kisslig", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kisslig"
|
Places where people with the name Daniel Kisslig live
Sectors in which people with the name Daniel Kisslig work
Trading with machines
Management of real estate portfolio properties
Trading with machines
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Daniel Kisslig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Kisslig
Publication number: HR02-1005793776, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wintersteiger Schweiz AG, bisher in Hünenberg, CHE-109.473.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062712).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Sitz neu:
Bad Ragaz.
Domizil neu:
Industriestrasse 86, 7310 Bad Ragaz.
Zweck neu:
Handel mit Waren alle Art, insbesondere mit Maschinen und Gegenständen im sportlichen Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen;
sie kann Immobilien kaufen und verkaufen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kostka, Harold Wilfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Wimsbach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kisslig, Daniel, von Rorschach, in Eichberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber, Sandro, von Klosters, in Domat/Ems, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus];
Steininger, Daniel Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Aurolzmünster (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005251287, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Wohnen in Eichberg, in Eichberg, CHE-225.389.382, c/o Werner Walt, Kapfstrasse 52, 9453 Eichberg, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2021.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Errichtung, Beschaffung und Vermietung von preisgünstigen Wohnungen, insbesondere für Betagte aus Eichberg aber generationsübergreifend auch für junge Einzelpersonen und Familien. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Haftung/Nachschusspflicht:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die von der Genossenschaft ausgehenden Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls eingeschriebenen Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 10.05.2021 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Walt, Werner, von Eichberg, in Eichberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kisslig, Daniel, von Rorschach, in Eichberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Rico, von Eichberg, in Hinterforst (Eichberg), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Motzer, Michèle, von Maienfeld, in Eichberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4139785, Commercial Registry Office Zug, (170)
Wintersteiger Schweiz AG, in Hünenberg, CHE-109.473.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volken, Verena, von Zweisimmen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kisslig, Daniel, von Rorschach, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.