Bruce Jackson
domiciled in Hamilton, from Canada Active mandates: issuance.swiss AG Connected persons: Pavel Izmaylov, Damjan Cosic, Laurent Christian Joseph Kssis You can stay up to date through "Bruce Jackson", please log in or register free of charge.You are now following "Bruce Jackson"
Credit rating You can stay up to date through "Bruce Jackson", please log in or register free of charge.You are now following "Bruce Jackson"
|
Places where people with the name Bruce Jackson live
Sectors in which people with the name Bruce Jackson work
Services for banks and credit institutions
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Bruce Jackson
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruce Jackson
Publication number: HR02-1005811939, Commercial Registry Office Zug, (170)
issuance.swiss AG, in Baar, CHE-340.510.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jackson, Bruce, kanadischer Staatsangehöriger, in Hamilton (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004872403, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Thingstream AG, in Zürich, CHE-482.466.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Otto Rudolf, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jackson, Bruce-Kelly, britischer Staatsangehöriger, in Dorset (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Thomas, von Ermatingen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Roland, von Uznach, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, Andreas Günter, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004675308, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Thingstream AG, in Zürich, CHE-482.466.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512429).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Domizil neu:
Hornbachstrasse 50, 8008 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'497'192.72].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'497'192.72].
Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2019 wurde die bei der Gründung vom 19.11.2018 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 19.11.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich per Brief oder per E-Mail zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
McCormack, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Warrington (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Dr. Otto Rudolf, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jackson, Bruce-Kelly, britischer Staatsangehöriger, in Dorset (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.