Valentina Sofia Iseli
domiciled in Wettingen, from Hasle bei Burgdorf Active mandates: mindsetchangers KLG Connected persons: Valeria Ferrer Marquez You can stay up to date through "Valentina Sofia Iseli", please log in or register free of charge.You are now following "Valentina Sofia Iseli"
Credit rating You can stay up to date through "Valentina Sofia Iseli", please log in or register free of charge.You are now following "Valentina Sofia Iseli"
|
Places where people with the name Valentina Sofia Iseli live
Sectors in which people with the name Valentina Sofia Iseli work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Valentina Sofia Iseli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Valentina Sofia Iseli
Publication number: HR01-1005320312, Commercial Registry Office Aargau, (400)
mindsetchangers KLG, in Wettingen, CHE-142.011.292, Landstrasse 87, 5430 Wettingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
20.10.2021.
Zweck:
Online Coaching und Workshops zum Thema Gesetz der Anziehung.
Eingetragene Personen:
Ferrer Marquez, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Valentina, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004958597, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swisskers GmbH, bisher in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004600118).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tymoshenko, Tetyana, italienische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2634003, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swisskers GmbH, in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2221461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Thomas Ernst, von Künten, in Berikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].