Adrian Philipp Hürlimann
domiciled in Jona, from Bäretswil Active mandates: HRT Aviation AG, Hürlimann Railtec AG and more Connected persons: Sabrina Di Stefano, Reinhard Hartmann, Raphael Herbert Niklaus Widmer and more You can stay up to date through "Adrian Philipp Hürlimann", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Philipp Hürlimann"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Philipp Hürlimann", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Philipp Hürlimann"
|
Places where people with the name Adrian Philipp Hürlimann live
Sectors in which people with the name Adrian Philipp Hürlimann work
Passenger and cargo transportation, air travel
Research and development
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Passenger and cargo transportation, air travel
Research and development
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Private persons with the name Adrian Philipp Hürlimann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Philipp Hürlimann
Publication number: HR01-1006097784, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
HRT Aviation AG, in Oberiberg, CHE-459.082.623, Fuederegg 14e, 8843 Oberiberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung sämtlicher mit der Aviatik zusammenhängenden Tätigkeiten, Erwerb, Betreiben und Halten von Flugzeugen und Flugzeugbestandteilen sowie deren Weitervermietung und Vercharterung an Dritte, Handel mit Flugzeugen und Flugzeugbestandteile. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben und finanzieren. Im Weiteren kann die Gesellschaft im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.07.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hürlimann, Adrian Philipp, von Bäretswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Di Stefano, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005943767, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swiss Porsche Motorsport Team AG, in Lachen, CHE-250.698.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Adrian Philipp, von Bäretswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005704899, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hürlimann Railtec AG, in Illnau-Effretikon, CHE-416.887.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409911).
Statutenänderung:
20.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung von Produkten der Sicherheit und Bauausführung im Gleisbereich sowie deren Beratung und Ausführung von Bauarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Raphael, von Ebnat-Kappel, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hürlimann, Adrian Philipp, von Bäretswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hürlimann, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon].