Jasmin Hürbin
domiciled in Beatenberg, from Zuzgen Active mandates: Permcos GmbH, DEGGBIN HOLDING AG Connected persons: David Eggler, David Eggler You can stay up to date through "Jasmin Hürbin", please log in or register free of charge.You are now following "Jasmin Hürbin"
Credit rating You can stay up to date through "Jasmin Hürbin", please log in or register free of charge.You are now following "Jasmin Hürbin"
|
Places where people with the name Jasmin Hürbin live
Sectors in which people with the name Jasmin Hürbin work
Trading in consumer goods
Operation of investment companies
Trading in consumer goods
Operation of investment companies
Private persons with the name Jasmin Hürbin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jasmin Hürbin
Publication number: HR02-1005767893, Commercial Registry Office Berne, (36)
Permcos GmbH, bisher in Stein (AG), CHE-108.428.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964041).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit pharmazeutischen und kosmetischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DEGGBIN HOLDING AG (CHE-148.732.881), in Interlaken, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)];
Eggler, David, von Brienz (BE), in Beatenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)];
Hürbin, Jasmin, von Zuzgen, in Beatenberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)].
Publication number: HR02-1005767878, Commercial Registry Office Berne, (36)
DEGGBIN HOLDING AG, bisher in Stein (AG), CHE-148.732.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653888).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen von Unternehmen im In- und Ausland und alle übrigen Funktionen, die in den weitgefassten Geschäftsbereich einer Holdinggesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürbin, Jasmin, von Zuzgen, in Beatenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)];
Eggler, David, von Brienz (BE), in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sisseln AG (Sisseln)].
Publication number: 1940761, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Permcos GmbH, in Arisdorf, CHE-108.428.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, Publ. 1859909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltener, Doris, von Schübelbach, in Arisdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ziltener, Michael, von Schübelbach, in Arisdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DEGGBIN HOLDING AG (CHE-148.732.881), in Sisseln, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggler, David, von Brienz BE, in Sisseln, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hürbin, Jasmin, von Zuzgen, in Sisseln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.