Albin Hollenstein
domiciled in Sirnach, from Bichelsee-Balterswil Active mandates: Cuore of Switzerland AG Connected persons: Jürgen Oskar Sprich You can stay up to date through "Albin Hollenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Albin Hollenstein"
Credit rating You can stay up to date through "Albin Hollenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Albin Hollenstein"
|
Places where people with the name Albin Hollenstein live
Sectors in which people with the name Albin Hollenstein work
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Albin Hollenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Albin Hollenstein
Publication number: HR02-1006116393, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TKSM education AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-103.919.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659744).
Statutenänderung:
31.07.2024.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 9, 5400 Baden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausbildung von Führungskräften und Mitarbeitern aus den Bereichen Technische Kommunikation und Schulungsmanagement sowie die Durchführung von Vorbereitungskursen für eidgenössisch anerkannte Abschlüsse in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Albin, von Mosnang, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Werner, von Luzern, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Thomas, von Hallwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3650683, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sinteg AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.571.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3440885).
Firma neu:
Sinteg AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Albin, von Mosnang, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2483973, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Cuore of Switzerland AG, in Affeltrangen, CHE-409.309.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Albin, von Bichelsee-Balterswil, in Sirnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sprich, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchzarten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.