Hugo Hofmann
domiciled in Dübendorf, from Eschenbach (SG) Active mandates: Hobera GmbH, Tourdata AG Connected persons: Gabriela Hofmann-Rohr, Adrian Cambensy, Kevin Brandes and more You can stay up to date through "Hugo Hofmann", please log in or register free of charge.You are now following "Hugo Hofmann"
Credit rating You can stay up to date through "Hugo Hofmann", please log in or register free of charge.You are now following "Hugo Hofmann"
|
|
Hugo Hofmann
domiciled in Bremgarten b. Bern, from Rapperswil (BE) Active mandates: Hofmann Automobile GmbH Connected persons: Manuel Hofmann You can stay up to date through "Hugo Hofmann", please log in or register free of charge.You are now following "Hugo Hofmann"
Credit rating You can stay up to date through "Hugo Hofmann", please log in or register free of charge.You are now following "Hugo Hofmann"
|
Places where people with the name Hugo Hofmann live
Sectors in which people with the name Hugo Hofmann work
Services regarding management consulting
IT services
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Services regarding management consulting
IT services
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Hugo Hofmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hugo Hofmann
Publication number: 6338832, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hobera GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.027.441-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2005, S. 23, Publ. 2630970). Gemäss Erklärung vom 31.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Hugo, von Eschenbach SG, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4046294, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hofmann Automobile GmbH, in Bremgarten bei Bern, CH-035.4.037.527-6, Freudenreichstrasse 17, 3047 Bremgarten bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.07.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autogarage, die Ausführung von sämtlichen Reparatur- und Servicedienstleistungen, den Handel mit Fahrzeugen aller Art, mit Ersatzteilen und Zubehör sowie die Vermietung von Fahrzeugen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Krug, Manuel, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hofmann, Hugo, von Rapperswil BE, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Publication number: 3877200, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hofmann Reinigungen GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.017.038-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 3, Publ. 2750016).
Statutenänderung:
21.03.2007.
Domizil neu:
Schreinerweg 6, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Hugo, von Rüeggisberg, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Berger, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Worb, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulver, Max, von Wattenwil, in Aeschau (Eggiwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.