Ulrich Hiltbrunner
domiciled in Eriswil, from Wyssachen Active mandates: Hiltbrunner Landmaschinen AG Connected persons: Barbara Hiltbrunner-Dubach You can stay up to date through "Ulrich Hiltbrunner", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Hiltbrunner"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Hiltbrunner", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Hiltbrunner"
|
Places where people with the name Ulrich Hiltbrunner live
Sectors in which people with the name Ulrich Hiltbrunner work
Repair and installation of machines and equipment
Repair and installation of machines and equipment
Private persons with the name Ulrich Hiltbrunner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Hiltbrunner
Publication number: 1837737, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hiltbrunner Landmaschinen AG, in Eriswil, CHE-287.036.403, Hegen 28, 4952 Eriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Landmaschinenwerkstatt sowie einer mechanischen Werkstatt inklusive Autoreparatur und -handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben oder weiter veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Warenlager, Maschinen und Werkzeuge zum Preis von höchstens CHF 180'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hiltbrunner, Ulrich, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hiltbrunner-Dubach, Barbara, von Sumiswald, in Eriswil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5240262, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Wald-Ufhusen, in Ufhusen, CH-100.5.010.693-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2006, S. 12, Publ. 3393450).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Wald-Ufhusen in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 08.04.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Urs Kneubühler, Hilferdingenstrasse 5, 6153 Ufhusen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Pius, von Ufhusen, in Ufhusen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hiltbrunner, Ulrich, von Wyssachen, in Eriswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kneubühler, Urs, von Ufhusen, in Ufhusen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Wald-Ufhusen, in Ufhusen, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 01.08.1975, S. 2124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Anton, von Luthern, in Ufhusen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Blum, Hans, von Trub BE, in Ufhusen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Fankhauser, Walter, von Trub BE, in Ufhusen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zürcher, Hans, von Trub BE, in Ufhusen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kneubühler, Josef, von Ufhusen, in Ufhusen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Pius, von Ufhusen, in Ufhusen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Josef, von Ufhusen, in Ufhusen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hiltbrunner, Ulrich, von Wyssachen, in Eriswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweienmit dem Präsidenten.