Eveline Heusser Feisthammel
domiciled in Uster, from Illnau-Effretikon Active mandates: LANDI USTER, Genossenschaft, Citrin Informatik GmbH Connected persons: Christoph Steiner, Urs Fürst, Albert Markus Hager and more You can stay up to date through "Eveline Heusser Feisthammel", please log in or register free of charge.You are now following "Eveline Heusser Feisthammel"
Credit rating You can stay up to date through "Eveline Heusser Feisthammel", please log in or register free of charge.You are now following "Eveline Heusser Feisthammel"
|
Places where people with the name Eveline Heusser Feisthammel live
Sectors in which people with the name Eveline Heusser Feisthammel work
Trading with various goods
IT services
Trading with various goods
IT services
Private persons with the name Eveline Heusser Feisthammel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eveline Heusser Feisthammel
Publication number: HR02-1004607197, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LANDI USTER, Genossenschaft, in Uster, CHE-102.635.322, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, S.0, Publ. 1583971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brennwald, Heinrich, von Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Werner, von Uster, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Urs, von Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser Feisthammel, Eveline, von Illnau-Effretikon, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004511336, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Citrin Informatik GmbH, in Uster, CHE-104.825.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, Publ. 4974140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feisthammel, Patrick, von Dällikon, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heusser Feisthammel, Eveline, von Illnau-Effretikon, in Uster, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Heer, Katrin, von Hefenhofen, in Pfäffikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2830488, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Citrin, Feisthammel und Partner, in Uster, CH-020.2.003.175-7, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2003, S. 19, Publ. 930386).
Statuten neu:
25.04.2005.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.04.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 87'874.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 39'384.30 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten zwei Stammeinlagen zu CHF 19'000.-- und CHF 1'000.--.
Firma neu:
Citrin Informatik GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Softwareentwicklung, das Engineering, der Betrieb und die Schulung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Kauf und Verkauf von Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feisthammel, Patrick, von Dällikon, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter];
Heusser Feisthammel, Eveline, von Illnau-Effretikon, in Uster, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Heusser, Eveline, mit einer Kommanditsumme von CHF 20'000, Kommanditärin].