Raphael Hemmerle
domiciled in Ennetbürgen, from Egg Active mandates: CHINDERHUIS NIDWALDEN - Verein für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung, Campus Life GmbH and more Connected persons: Franziska Rüttimann Storemyr, Claudia Flury, Monika Bäurle-Zeugin and more You can stay up to date through "Raphael Hemmerle", please log in or register free of charge.You are now following "Raphael Hemmerle"
Credit rating You can stay up to date through "Raphael Hemmerle", please log in or register free of charge.You are now following "Raphael Hemmerle"
|
Places where people with the name Raphael Hemmerle live
Sectors in which people with the name Raphael Hemmerle work
Religious, political or secular associations
Trading with recreational products
Operation of other financial institutions
Religious, political or secular associations
Trading with recreational products
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Raphael Hemmerle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Raphael Hemmerle
Publication number: HR02-1005791035, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
CHINDERHUIS NIDWALDEN - Verein für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung, in Stans, CHE-104.606.053, Verein (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suma, Roman, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemmerle, Raphael, von Egg, in Ennetbürgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Franziska, von Termen, in Buochs, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005024043, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gletschersee AG, bisher in Roggwil (TG), CHE-391.025.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3021193).
Statutenänderung:
30.10.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Im Mittelleimbach 3, 8041 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hemmerle, Raphael, von Egg, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].
Publication number: HR02-1004941622, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Studiladen GmbH, in Luzern, CHE-115.001.090, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knupp, Christoph, von Muolen, in Roggwil (TG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Micheline, von Thun, in Root, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kluser, Tim Peter, von Cham, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gletschersee AG (CHE-391.025.248), in Roggwil (TG), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knupp AG (CHE-285.715.048), in Roggwil (TG), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hemmerle, Raphael, von Egg, in Ennetbürgen, mit Einzelunterschrift.