Roman Helfenstein
domiciled in Schenkon, from Schenkon Active mandates: Luzerner Kantonalbank AG Connected persons: Solange Carvalho Gomes Ferreira, Dimitri Talassi, Barbara Marino-Müller and more You can stay up to date through "Roman Helfenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Helfenstein"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Helfenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Helfenstein"
|
Places where people with the name Roman Helfenstein live
Sectors in which people with the name Roman Helfenstein work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Roman Helfenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Helfenstein
Publication number: HR02-1005285767, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schenkon, in Schenkon, CHE-101.689.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, S.0, Publ. 2519849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Roman, von Schenkon, in Schenkon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Patrik, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank-Huwiler, Petra, von Dietwil, in Schenkon, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2519849, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schenkon, in Schenkon, CHE-101.689.226, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2166073).
Statutenänderung:
29.05.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregenzer, André, von Ingenbohl, in Schenkon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperli-Bürli, Esther, von Sursee, in Schenkon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Helfenstein, Roman, von Schenkon, in Schenkon, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Huwiler, Alois, von Dietwil, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schenkon, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch-Häfliger, Karin, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4333284, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luzerner Kantonalbank, in Luzern, CH-100.8.011.092-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2008, S. 11, Publ. 4273860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Adrian, von Menznau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aecherli, Bruno, von Reiden, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Baumeler, Roger, von Luzern und Wolhusen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Birrer, Urs, von Romoos, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Bucher, Werner, von Neuenkirch, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Confortola, Valentino, von Dietwil, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Hauri, Michael, von Rothenburg und Dagmersellen, in Eschenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Räber, Marcel, von Malters und Reiden, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schmalz, René, von Nidau, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Tirelli, Alessandro, von Mendrisio, in Mendrisio, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Villiger, Daniel, von Sins, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Aregger, Erich, von Doppleschwand, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arnold, Thomas, von Emmen und Schlierbach, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Adrian, von Romoos, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Michael, von Ballwil und Romoos, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bisang, Marcel, von Sursee und Schenkon, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brunner, Markus, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cofano, Stefano, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Degen, Marcel, von Luzern und Malters, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eberhardt, Dr. Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eiholzer, Michael, von Sempach und Menznau, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Philipp, von Sursee, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Daniel, von Ebikon und Ennetbürgen, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gadient, Hansjörg, von Trimmis, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Helfenstein, Roman, von Schenkon, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Henggeler, Dr. Benno, von Oberägeri, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hess, Alex, von Sursee und Oberkirch, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imfeld, Godi, von Lungern, in Kerns, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ludin, Martin, von Wauwil, in Mauensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marty, Roger, von Rothenthurm, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monteleone, Piero, von Ufhusen, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mundprecht, Beat, von Weggis, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüttimann, Adrian, von Emmen und Sempach, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlüssel, Andreas, von Reiden, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneeberger, Manfred, von Seeberg, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Stöckli, Roland, von Gettnau, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wandeler, Robert, von Gunzwil, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züger, Alex, von Altendorf, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kriens];
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich].