Edina Héjja
domiciled in Matzingen, from Hungary Active mandates: EH Werbe- und Eventagentur GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Edina Héjja", please log in or register free of charge.You are now following "Edina Héjja"
Credit rating You can stay up to date through "Edina Héjja", please log in or register free of charge.You are now following "Edina Héjja"
|
Places where people with the name Edina Héjja live
Sectors in which people with the name Edina Héjja work
Performance of various services
Performance of various services
Private persons with the name Edina Héjja
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Edina Héjja
Publication number: 2997215, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
H-Relations GmbH, bisher in Frauenfeld, CHE-114.137.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6172664).
Statutenänderung:
03.08.2016.
Firma neu:
MMS Management und Events GmbH.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
c/o Lotus BusinessPark GmbH, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Planung, Koordination, Promotion von Events aller Art sowie Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke oder Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Héjja, Edina, ungarische Staatsangehörige, in Matzingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muskó, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Genève, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2720829, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
IF Management GmbH, in Kerns, CHE-339.783.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2111031).
Statutenänderung:
07.03.2016.
Firma neu:
AM Management & Services GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Unterhaltungsstätten und Gastronomiebetrieben sowie Organisation von Anlässen, Import und Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke oder Liegenschaften erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Héjja, Edina, ungarische Staatsangehörige, in Matzingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
H-Relations GmbH, in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morvai, Angelika Helga, ungarische Staatsangehörige, in Collonge-Bellerive, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2707083, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Modern Immobilien AG, in Kerns, CHE-360.036.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2432277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Héjja, Edina, ungarische Staatsangehörige, in Matzingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazekas, Imre, ungarischer Staatsangehöriger, in Amlikon-Bissegg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.