Frank Franz Max Heisler
domiciled in Flumserberg Theim, from Germany Active mandates: RUBICON-ICC-TRADING GmbH in Liquidation, HECTOR PLAST SE Connected persons: Joachim Janert You can stay up to date through "Frank Franz Max Heisler", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Franz Max Heisler"
Credit rating You can stay up to date through "Frank Franz Max Heisler", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Franz Max Heisler"
|
Places where people with the name Frank Franz Max Heisler live
Sectors in which people with the name Frank Franz Max Heisler work
Trading in household appliances and related goods
Trading with various goods
Trading in household appliances and related goods
Trading with various goods
Private persons with the name Frank Franz Max Heisler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frank Franz Max Heisler
Publication number: HR02-1005945327, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RUBICON-ICC-TRADING GmbH, in Buchs (SG), CHE-149.288.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2914529).
Firma neu:
RUBICON-ICC-TRADING GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von kunststofftechnischen Erzeugnissen sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adresse. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heisler, Frank Franz Max, deutscher Staatsangehöriger, in Flumserberg Tannenheim (Flums), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2831327, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RUBICON-ICC-TRADING GmbH, in Buchs SG, CHE-149.288.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2181875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Görz, Alexander Peter Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Gams, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heisler, Frank Franz Max, deutscher Staatsangehöriger, in Flums, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2181875, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RUBICON-ICC-TRADING GmbH, in Buchs SG, CHE-149.288.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209472).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 29, 9470 Buchs.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heisler, Frank Franz Max, deutscher Staatsangehöriger, in Flums, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in London (UK)].