Hans Christian Hefti
domiciled in Oberhallau, from Glarus Süd Active mandates: Schaffhauser Kantonalbank Connected persons: Michael Zumbühl, Claudia Monika Ruprecht, Sandro Di Sabatino and more You can stay up to date through "Hans Christian Hefti", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Christian Hefti"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Christian Hefti", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Christian Hefti"
|
Places where people with the name Hans Christian Hefti live
Sectors in which people with the name Hans Christian Hefti work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Hans Christian Hefti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Christian Hefti
Publication number: HR02-1004869326, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Schaffhauser Kantonalbank, in Schaffhausen, CHE-108.954.671, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832890).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diggelmann, Patrik, von Pfäffikon, in Schaffhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hefti, Hans Christian, genannt Christian, von Glarus Süd, in Oberhallau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Küpfer, Roger, von Neuhausen am Rheinfall, in Guntmadingen (Beringen), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wüscher, Andreas Max, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 4381061, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Wunderstaa Wein GmbH, in Hallau, CHE-449.029.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Hans Christian, genannt Christian, von Glarus Süd, in Oberhallau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Roger Peter, von Basel, in Hallau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4272035, Commercial Registry Office Zug, (170)
Christian Hefti & Partner GmbH, bisher in Oberhallau, CHE-489.980.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230587).
Statutenänderung:
26.04.2018.
Firma neu:
CES Cleantech Energy Systems GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CES Cleantech Energy Systems Sàrl) (CES Cleantech Energy Systems Sagl) (CES Cleantech Energy Systems LLC).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien;
Betrieb einer Internetplattform zur Vernetzung von Anbieterfirmen und Kunden für Cleantech-Anwendungen in allen Lebensbereichen;
Agentur mit Vermittler- und Beraterfunktion zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für Hersteller, Anwender und Konsumenten zur rationellen Energienutzung und zur Steigerung der Energieeffizienz von erneuerbaren Energieträgern;
Koordination in Form von Design, Projekt- und Bauleitungen bei der Realisierung von sozial, ökologisch und technisch nachhaltigen Energieerzeugungs- und Speichersystemen, basierend auf Sonnen- und Windenergie, Biomasse und Wasserkraft;
Handel und Verlag von Fachbüchern und Software in diesen Bereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Hans Christian, genannt Christian, von Glarus Süd, in Oberhallau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Styger, Adriana, von Steinerberg, in Hirschthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.