Eduard Heer
domiciled in Bangkok, from Glarus Active mandates: THATSUITS GmbH Connected persons: Silvia Soltermann, Markus Soltermann You can stay up to date through "Eduard Heer", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard Heer"
Credit rating You can stay up to date through "Eduard Heer", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard Heer"
|
Places where people with the name Eduard Heer live
Sectors in which people with the name Eduard Heer work
Trading in clothings
Trading in clothings
Private persons with the name Eduard Heer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eduard Heer
Publication number: 3036655, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH, in Greifensee, CHE-105.930.935, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2977907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Eduard, von Glarus, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Töngi, Stefan, von Engelberg, in Dachsen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6453810, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH, in Greifensee, CH-020.3.917.337-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6218246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Daniel, von Aeschi bei Spiez, in Rubigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Eduard, von Glarus, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Publication number: 5363436, Commercial Registry Office Zurich, (20)
THATSUITS GmbH, in Wallisellen, CH-020.4.030.837-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 25, Publ. 4285142).
Statutenänderung:
23.10.2009.
Stammkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bienz, Stefan, von Seftigen, in Rapperswil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Markus, von Wahlern, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1540 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 173'000.00];
Soltermann, Silvia, von Wahlern, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Heer, Eduard, von Glarus, in Bangkok (TH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 1200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Porzio, Tommaso, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.