Cyrill Haymoz
domiciled in Fribourg, from Alterswil Active mandates: 0815 Architekten BSA GmbH, 0815 Architekten GmbH and more Connected persons: Oliver Schmid, Ivo Alexander Thalmann, Oliver Schmid and more You can stay up to date through "Cyrill Haymoz", please log in or register free of charge.You are now following "Cyrill Haymoz"
Credit rating You can stay up to date through "Cyrill Haymoz", please log in or register free of charge.You are now following "Cyrill Haymoz"
|
Places where people with the name Cyrill Haymoz live
Sectors in which people with the name Cyrill Haymoz work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Cyrill Haymoz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cyrill Haymoz
Publication number: 2053487, Commercial Registry Office Berne, (36)
0815 Architekten BSA GmbH, Zweigniederlassung Biel/Bienne, in Biel/Bienne, CHE-346.458.954, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2006, S. 5, Publ. 3680554).
mit Hauptsitz in:
Fribourg.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-113.262.260.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Haymoz Cyrill, Schmid Oliver und Thalmann Ivo von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haymoz, Cyrill, von Alterswil, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Oliver, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Thalmann, Ivo, von Zürich und Sternenberg, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3680554, Commercial Registry Office Berne, (36)
0815 Architekten BSA GmbH, Zweigniederlassung Biel/Bienne (0815 architectes FAS Sàrl, succursale Biel/Bienne), in Biel/Bienne, CH-073.9.017.601-0, Zentralstrasse 123, 2503 Biel/Bienne, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
0815 Architekten BSA GmbH (0815 architectes FAS Sàrl).
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Fribourg.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
14.11.2006.
Zweck Hauptsitz:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Architektur.
Eingetragene Personen:
Haymoz, Cyrill, von Alterswil, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Oliver, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Thalmann, Ivo, von Zürich und Sternenberg, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Berne, (36)
0815 Architekten GmbH (0815 architectes sàrl), in Biel BE, Mattenstrasse 137, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.06.2002.
Zweck:
Dienstleistung im Bereich Architektur. Die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 die Aktiven von CHF 57'739.54 und die Passiven von CHF 35'132.88 der erloschenen Kollektivgesellschaft 'Haymoz Thalmann Schmid', in Biel BE, zum Preis von CHF 22'606.66, wovon CHF 21'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 1'606.66 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Haymoz, Cyrill, von Alterswil, in Fribourg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Thalmann, Ivo, von Zürich und Sternenberg, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Schmid, Oliver, von Langnau im Emmental, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.