Kaspar Hauser
domiciled in Wollerau, from Glarus Süd Active mandates: Synfola GmbH, NeuTec Swiss GmbH Connected persons: Yvonne Hauser, Yvonne Hauser You can stay up to date through "Kaspar Hauser", please log in or register free of charge.You are now following "Kaspar Hauser"
Credit rating You can stay up to date through "Kaspar Hauser", please log in or register free of charge.You are now following "Kaspar Hauser"
|
Places where people with the name Kaspar Hauser live
Sectors in which people with the name Kaspar Hauser work
Research and development
Other construction
Research and development
Other construction
Private persons with the name Kaspar Hauser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kaspar Hauser
Publication number: 3020511, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Synfola GmbH, bisher in Glarus Nord, CHE-376.913.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876625).
Gründungsstatuten:
03.05.2011.
Statutenänderung:
17.08.2016.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Seestrasse 24c, 8806 Bäch SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniazzi Treuhand (CHE-103.907.457), in Glarus Nord, Revisionsstelle [bisher: Antoniazzi Treuhand (CH-160.1.001.701-5), in Niederurnen (Glarus Nord)];
Hauser, Kaspar, von Glarus Süd, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Weesen];
Hauser, Yvonne, von Glarus Süd und Hinwil, in Wollerau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Weesen].
Publication number: 6688900, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schiess Parkett AG, in Erlen, CH-440.3.004.946-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2002, S. 14, Publ. 533192).
Statutenänderung:
16.05.2012.
Firma neu:
MASI AG.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
c/o Hans-Jörg Schiess, Frauenfelderstrasse 70a, 8570 Weinfelden.
Zweck neu:
Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten für Teppich- und Bodenbeläge, Beratungsdienstleistungen im Bereich von Bodenbelägen sowie Wohntextilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.05.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Kaspar, von Hundwil, in Donzhausen (Sulgen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Batag Treuhand AG, in Kradolf-Schönenberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Hans-Jörg, von Herisau, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlen, Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6225470, Commercial Registry Office Glarus, (160)
NeuTec Swiss GmbH, in Niederurnen, CH-160.4.003.927-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 11, Publ. 5181188).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Kaspar, von Glarus Süd, in Weesen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:von Elm];
Hauser, Yvonne, von Hinwil und Glarus Süd, in Weesen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher:von Elm].