Kaspar Hanselmann
domiciled in Oberschan, from Wartau Active mandates: Dr. Risch Ventures Anstalt, Dr. Risch AG and more Connected persons: Martin Manuel Johannes Risch, Martin Emil Alfred Gstöhl, Lorenz Martin Andreas Risch and more You can stay up to date through "Kaspar Hanselmann", please log in or register free of charge.You are now following "Kaspar Hanselmann"
Credit rating You can stay up to date through "Kaspar Hanselmann", please log in or register free of charge.You are now following "Kaspar Hanselmann"
|
Places where people with the name Kaspar Hanselmann live
Sectors in which people with the name Kaspar Hanselmann work
Operation of other financial institutions
Operation of general healthcare facilities
Research and development
Operation of other financial institutions
Operation of general healthcare facilities
Research and development
Private persons with the name Kaspar Hanselmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kaspar Hanselmann
Publication number: HR02-1006014558, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Med Tech Campus AG, in Buchs (SG), CHE-460.723.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risch, Dr. Lorenz, von Egg, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Risch, Dr. Martin, von Egg, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hanselmann, Kaspar, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöber, Christian, von Mels, in Azmoos (Wartau), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Dr. Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hänni, Cyrill Patrick, von Gerzensee, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005846520, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dr. Risch AG, in Köniz, CHE-111.644.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128060).
Statutenänderung:
21.09.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumwald, Jean-Marc, von Düdingen, in Ardon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Martin Dr., von Egg, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Luz, Eugen Eberhard Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risch, Gerhard Martin Emanuel Dr., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Risch, Lorenz Martin Dr., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hanselmann, Kaspar, von Wartau, in Oberschan (Wartau), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöber, Christian, von Mels, in Azmoos (Wartau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005801387, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dr. Risch Holding AG, in Buchs (SG), CHE-116.379.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715613).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens, dabei insbesondere betreffend polyvalente medizinisch-diagnostische Laboratorien, ärztliche Versorgung, medizinische und diagnostische Forschung, Analyse von organischen und chemischen Produkten inklusive Umweltanalytik, Handel von Medizinprodukten und Heilmitteln, sowie der Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden infrastrukturellen, administrativen, personellen Leistungen wie Beratungen, Vermittlungen, Betrieb von Geräten, Zurverfügungstellung von Infrastruktur, Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildung etc. Die Gesellschaft bezweckt zudem das Betreiben von Laboratorien in geeigneter Form. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Dr. Gerhard Martin Emanuel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hanselmann, Kaspar, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fontnas (Wartau)];
Luz, Dr. Eugen Eberhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risch, Dr. med. Martin, von Egg, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Risch, PD Dr. med. Lorenz, von Egg, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: liechtensteinischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].