Geoffrey Lee Hamlin
domiciled in New York, from USA Active mandates: BTS Torres GmbH Connected persons: Sven Martin Probst, Jeannine Karrer, Martin Tatum Mc Clinton You can stay up to date through "Geoffrey Lee Hamlin", please log in or register free of charge.You are now following "Geoffrey Lee Hamlin"
Credit rating You can stay up to date through "Geoffrey Lee Hamlin", please log in or register free of charge.You are now following "Geoffrey Lee Hamlin"
|
Places where people with the name Geoffrey Lee Hamlin live
Sectors in which people with the name Geoffrey Lee Hamlin work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Geoffrey Lee Hamlin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Geoffrey Lee Hamlin
Publication number: HR02-1005413415, Commercial Registry Office Zug, (170)
BTS Torres N.M.C. GmbH, in Zug, CHE-229.448.598, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502379).
Domizil neu:
c/o Torrec III GmbH, Zählerweg 6, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BTS Torres B.V. (63704692), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hamlin, Geoffrey Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Jeannine, von Reigoldswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Probst, Sven Martin, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Martin, Tatum Mc Clinton, amerikanischer Staatsangehöriger, in Aventura (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ANDEAN TOWER PARTNERS SL (B87353835), in Madrid (ES), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fanger, Claudio, von Kriens, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Okula, Konrad, von Dietikon, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004502379, Commercial Registry Office Zug, (170)
BTS Torres N.M.C. GmbH (BTS Torres N.M.C. S.à.r.l.) (BTS Torres N.M.C. LLC), in Zug, CHE-229.448.598, c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2018.
Zweck:
Halten von Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Verkauf solcher Beteiligungen, Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland sowie Durchführung sämtlicher mit dem Unternehmenszweck verbundenen oder für die Entwicklung der Gesellschaft oder der Gruppe geeigneten Tätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Veröffentlichung im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärungen vom 23.09.2018 und 24.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
BTS Torres B.V. (63704692), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hamlin, Geoffrey Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Jeannine, von Reigoldswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Probst, Sven Martin, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Martin, Tatum Mc Clinton, amerikanischer Staatsangehöriger, in Aventura (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2306875, Commercial Registry Office Zug, (170)
BTS Torres GmbH, in Zug, CHE-465.240.416, c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2015.
Zweck:
Halten von Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen, sowie Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Verkauf solcher Beteiligungen, Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland sowie Durchführung sämtlicher mit dem Unternehmenszweck verbundenen oder für die Entwicklung der Gesellschaft oder der Gruppe geeigneten Tätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 20./29.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
BTS Torres B.V., in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hamlin, Geoffrey Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Sven Martin, von Zug, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.