Martin Hans Gubler
domiciled in Schaffhausen, from Wängi Active mandates: PFS Pension Fund Services AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG and more Connected persons: Scott Martin Rüdlinger Zoller, Sandro Meyer, Benedikt Anton Häfliger and more You can stay up to date through "Martin Hans Gubler", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Hans Gubler"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Hans Gubler", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Hans Gubler"
|
Places where people with the name Martin Hans Gubler live
Sectors in which people with the name Martin Hans Gubler work
Services for insurance and pensions
Operation of an insurance company
Operation of fiduciary/trustee services and fund institutions
Services for insurance and pensions
Operation of an insurance company
Operation of fiduciary/trustee services and fund institutions
Private persons with the name Martin Hans Gubler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Hans Gubler
Publication number: HR02-1005964148, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PFS Pension Fund Services AG, in Opfikon, CHE-109.426.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877201).
Statutenänderung:
01.02.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].
Aktien neu:
13'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdlinger Zoller, Scott, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Urs, von Mels, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liberi, Frederico, von Zollikon, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005900852, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zurich Invest AG, in Zürich, CHE-100.939.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osterwalder, Thomas Martin, von Thalwil, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].
Publication number: HR02-1004474325, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zurich Invest AG, in Zürich, CHE-100.939.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004452932).
Statutenänderung:
06.09.2018.
Zweck neu:
Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ausübung des Fondsgeschäfts, einschliesslich: die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen;
die Beratung von Privaten und Institutionen aller Art im In- und Ausland in allen Fragen der Anlage von Vermögen;
sowie die Verwaltung von deren Vermögenswerten im Rahmen von Vermögensverwaltungsvollmachten;
der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Hauptzweck das Kapitalanlagengeschäft ist;
der Vertrieb von in- und ausländischen Finanzprodukten inklusive kollektiven Kapitalanlagen;
das Erbringen von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen wie interne Sondervermögen, Anlagestiftungen und Investmentgesellschaften.
Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft weitere Dienstleistungen zu erbringen wie namentlich die Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilienportfolios im In- und Ausland und die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere:
Erwerb, Halten, Verwalten, Bewirtschaften, Vermarkten und Veräussern von Immobilien inklusive Vorbereitung und Abwicklung der Transaktionen;
Planung, Entwicklung und Ausführung von Bauvorhaben sowie weitere Dienstleistungen im Bautreuhandbereich. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft, für Dritte Hypotheken auf Pfandliegenschaften in der Schweiz zu bewirtschaften (insbesondere Bonitäts- und Deckungsprüfungen, Bewilligung und Abwicklung, Dossierführung, Formalitäten- und Schuldbriefverwaltung, Buchführung, Inkasso und Reporting). Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen, treuhänderischen und anderen Geschäfte tätigen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum und Beteiligungen aller Art erwerben, halten, belasten, veräussern oder finanzieren, jede Art von Unternehmen gründen, verwalten und führen, in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Sie kann Finanzgeschäfte tätigen, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brennan, Anthony, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopf, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horácková, Kamila, tschechische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Teuscher, Peter, von Erlenbach im Simmental, in Mamaronek/NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stefanescu, Andreea-Bianca, von Reinach (BL), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].