Thomas Stefan Grüninger
domiciled in Schindellegi, from Wädenswil Active mandates: Immobilitas AG, SOBIMO AG and more Connected persons: Martin Iwan Guntli, Daniel Richard Walser You can stay up to date through "Thomas Stefan Grüninger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Stefan Grüninger"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Stefan Grüninger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Stefan Grüninger"
|
Places where people with the name Thomas Stefan Grüninger live
Sectors in which people with the name Thomas Stefan Grüninger work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Thomas Stefan Grüninger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Stefan Grüninger
Publication number: HR02-1005931564, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
karmakind GmbH, in Feusisberg, CHE-115.242.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346428).
Statutenänderung:
14.06.2023.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Talstrasse 88, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratungen in allen Rechts- und Finanzfragen, insbesondere Steuerberatung, Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korda, Oksana, russische Staatsangehörige, in Feusisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grüninger, Thomas, von Wädenswil, in Feusisberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hobler, Martin, von Muri (AG), in Lachen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
BEntertainment AG (CHE-360.494.050), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleih & Partner Treuhand AG (CHE-113.774.695), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kleih, Sebastian, von Gommiswald, in Gommiswald, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005625724, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Immobilitas GmbH, in Altendorf, CHE-115.822.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143467).
Statutenänderung:
05.12.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 236'779.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 209'043.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Immobilitas AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Martin Iwan, von Vilters-Wangs, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wetzikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Grüninger, Thomas Stefan, von Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005346428, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Good & Green GmbH, in Lachen, CHE-115.242.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939437).
Statutenänderung:
27.08.2021.
Firma neu:
karmakind GmbH.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Pfäffikonerstrasse 17, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit Modeschmuck sowie Modeartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobler, Oksana, von Muri (AG), in Lachen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korda, Oksana, russische Staatsangehörige, in Feusisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grüninger, Thomas, von Wädenswil, in Feusisberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hobler, Martin, von Muri (AG), in Lachen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
BEntertainment AG (CHE-360.494.050), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.