Marco Grogg
domiciled in Davos Glaris, from Thunstetten Active mandates: Grogg AG Herzogenbuchsee Connected persons: Petra Grogg, Samuel Grogg, Pirkko Liisa Grogg You can stay up to date through "Marco Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Grogg"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Grogg"
|
|
Marco Grogg
domiciled in Biel/Bienne, from Langenthal Active mandates: Rudolf Grogg AG, bähler cheminées ag Connected persons: Reto Grogg, Martin Grogg, Elisabeth Grogg-Bundeli and more You can stay up to date through "Marco Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Grogg"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Grogg", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Grogg"
|
Places where people with the name Marco Grogg live
Sectors in which people with the name Marco Grogg work
Management of real estate portfolio properties
Trading in household appliances and related goods
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Trading in household appliances and related goods
Other construction
Private persons with the name Marco Grogg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Grogg
Publication number: HR02-1005421063, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rudolf Grogg AG, in Safnern, CHE-107.206.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762332).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Martin, von Langenthal, in Safnern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Untersteckholz, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grogg-Bundeli, Elisabeth, von Langenthal, in Safnern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Untersteckholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Grogg, Marco, von Langenthal, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grogg, Reto, von Langenthal, in Nidau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005362519, Commercial Registry Office Berne, (36)
bähler cheminées ag, in Safnern, CHE-110.093.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, S.0, Publ. 6760040).
Domizil neu:
Hauptstrasse 105, 2553 Safnern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bähler, Werner, von Buchholterberg, in Safnern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Röthlisberger, Reto, von Langnau im Emmental, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Marco, von Langenthal, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Reto, von Langenthal, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4310679, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grogg AG Herzogenbuchsee, in Herzogenbuchsee, CHE-106.018.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955331).
Statutenänderung:
07.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften sowie die Führung von Gastwirtschaftsbetrieben. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 07.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Marco, von Thunstetten, in Davos Glaris (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos Clavadel (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].