Martin Grabher
domiciled in Au, from Austria Active mandates: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Connected persons: Maurice Ruiu, Fabian Frei, Henrik Stefan and more You can stay up to date through "Martin Grabher", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Grabher"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Grabher", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Grabher"
|
Places where people with the name Martin Grabher live
Sectors in which people with the name Martin Grabher work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Martin Grabher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Grabher
Publication number: HR02-1005468987, Commercial Registry Office Graubünden
Gabera Software Solutions AG, in Landquart, CHE-349.272.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grabher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Nicola, Flavio, von Schöfflisdorf, in Amriswil, Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005354702, Commercial Registry Office Graubünden
Gabera Software Solutions AG, bisher in Buchs (SG), CHE-349.272.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139836).
Statutenänderung:
02.12.2021.
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 7302 Landquart.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardaly, Issaka, deutscher Staatsangehöriger, in Parkstein (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs (SG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Nicola, Flavio, von Schöfflisdorf, in Amriswil, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung];
Nägele-Kadenyo, Alice, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung];
Grabher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Au (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lustenau (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ounaies, Seifeddine, tunesischer Staatsangehöriger, in Parkstein (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoch, Ruben Jakob, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung betr. Funktionen aufgrund anderer Eintragungspraxis.]
Publication number: HR01-1005139836, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gabera Software Solutions AG, in Buchs (SG), CHE-349.272.311, Bahnhofstrasse 21c, 9470 Buchs SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprodukten sowie die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen aller Art. Dazu gehören insbesondere technische Beratungsleistungen sowie Aus- und Weiterbildungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grabher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ardaly, Issaka, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Nicola, Flavio, von Schöfflisdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägele-Kadenyo, Alice, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ounaies, Seifeddine, tunesischer Staatsangehöriger, in Parkstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Ruben Jakob, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.