Guillaume Gout
domiciled in Mauborget, from France Active mandates: Ruche et Flore Sàrl, Société coopérative du ski-lift de Mauborget and more Connected persons: Florence Besnier, Sven Matthey-De-L'Etang, Alexandre Renevey and more You can stay up to date through "Guillaume Gout", please log in or register free of charge.You are now following "Guillaume Gout"
Credit rating You can stay up to date through "Guillaume Gout", please log in or register free of charge.You are now following "Guillaume Gout"
|
Places where people with the name Guillaume Gout live
Sectors in which people with the name Guillaume Gout work
Livestock and breeding
Operation of bars
Operation of design, graphics and jewellery studios
Livestock and breeding
Operation of bars
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Guillaume Gout
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Guillaume Gout
Publication number: 5215444, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inno-Wear AG, in Zürich, CH-020.3.030.407-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 30, Publ. 4853476).
Statutenänderung:
07.07.2009.
Domizil neu:
c/o Raphaëlle Favre Schnyder, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8002 Zürich.
Postadresse neu:
c/o Raphaëlle Favre Schnyder, Rohner Rechtsanwälte, Postfach, 8027 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 13.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Palasse, Aurélien, französischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gout, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Favre Schnyder, Raphaèle, von Sion und Leukerbad, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher:in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4853476, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inno-Wear AG, in Zürich, CH-020.3.030.407-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 24, Publ. 4524434).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thébaud, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Touvois (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gout, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bourdon, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3660626, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inno-Wear AG (Inno-Wear SA) (Inno-Wear Ltd), in Zürich, CH-020.3.030.407-9, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb und Handel mit 'merchandising-Produkten' und Textilien aller Art im In- und Ausland;
den Erwerb, die Verwaltung und Verwendung sowie die Vergabe von Lizenzen, Handels- und Fabrikationsmarken insbesondere auf dem Gebiet der Videospiele und der Unterhaltungsindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 2'250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 450'000.--.
Aktien:
22'500 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Palasse, Aurélien, französischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gout, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Favre Schnyder, Raphaèle, von Sion und Leukerbad, in Maur, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.