Olympe Gollut
domiciled in Morgins, from Massongex Active mandates: Services Techniques L. GOLLUT Sàrl Connected persons: Rudy Gollut, Christophe David Gollut You can stay up to date through "Olympe Gollut", please log in or register free of charge.You are now following "Olympe Gollut"
Credit rating You can stay up to date through "Olympe Gollut", please log in or register free of charge.You are now following "Olympe Gollut"
|
Places where people with the name Olympe Gollut live
Sectors in which people with the name Olympe Gollut work
Facility management
Facility management
Private persons with the name Olympe Gollut
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Olympe Gollut
Publication number: 5140790, Commercial Registry Office Valais
Services d'immeubles L. GOLLUT Sàrl, à Troistorrents, CH-621.3.002.417-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 193 du 05.10.2007, p. 17, publ. 4142762).
Modification des statuts:
22.06.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des gérants du 22.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Gollut, Lucien, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Gollut, Christophe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 240 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 24'000.--];
Gollut, Rudy, de Massongex, à Massongex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 240 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 24'000.--];
Gollut, Olympe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--].
Publication number: 3067364, Commercial Registry Office Valais
Services d'Immeubles L. Gollut SA, à Troistorrents, CH-621.3.002.417-8, fourniture de services de conciergerie, de nettoyages, de services techniques, etc.... société anonyme (FOSC no 209 du 29.10.2002, p. 15, publ. 705770).
Modification des statuts:
2.11.2004.
Nouvelle nature juridique:
société à responsabilité limitée.
Transformation:
la société anonyme est transformée en société à responsabilité limitée conformément au projet de transformation du 02.11.2004 et bilan au 30.06.2004 présentant des actifs de CHF 211'579.07 et des passifs envers les tiers de CHF 51'859.07 contre attribution aux associés des 4 parts sociales qui constituent le capital.
Nouvelle raison sociale:
Services d'immeubles L. GOLLUT Sàrl.
Nouvelle adresse:
Rte Bas-Vièze 31, 1875 Morgins.
Capital social:
CHF 150'000.--.
Personne et signature radiée:
Künzle Fiduciaire & Gérance SA, à Monthey, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Gollut, Christophe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 73'000.-- [précédemment: président];
Gollut, Rudy, de Massongex, à Massongex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 73'000.-- [précédemment: secrétaire];
Gollut, Lucien, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 3'000.-- [précédemment: membre];
Gollut, Olympe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.