Iwan Gloor
domiciled in Zürich, from Leutwil Active mandates: GOWAGO AG, energie.ch ag Connected persons: Patrik Müller, Ugur Etgintogrul, Jan-Torben Girault and more You can stay up to date through "Iwan Gloor", please log in or register free of charge.You are now following "Iwan Gloor"
Credit rating You can stay up to date through "Iwan Gloor", please log in or register free of charge.You are now following "Iwan Gloor"
|
Places where people with the name Iwan Gloor live
Sectors in which people with the name Iwan Gloor work
Operation of other financial institutions
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Other freelance work
Private persons with the name Iwan Gloor
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Iwan Gloor
Publication number: HR02-1005261235, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GOWAGO AG, in Zürich, CHE-293.685.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215656).
Statutenänderung:
15.07.2021.
Domizil neu:
Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 314'579.16 [bisher: CHF 304'579.16].
Aktien neu:
12'640'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 22'817'916 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 27'457'916 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knöpfel, Rolf, von Herisau, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Iwan, von Leutwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005215656, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag bzw. Berichtigung zum im SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 25054 vom 04.06.2021 GOWAGO AG, in Zürich, CHE-293.685.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210719).
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 304'579.16 [nicht: CHF 354'579.16].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Iwan, von Leutwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005117360, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GOWAGO AG, in Zürich, CHE-293.685.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streiff, Ivo, von Glarus Süd, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhoef, Rutger Renger Gabriël, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gloor, Iwan, von Leutwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].