Marco Glaus
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Elzo AG Connected persons: Janine Cardone-Glaus You can stay up to date through "Marco Glaus", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Glaus"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Glaus", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Glaus"
|
|
Marco Glaus
domiciled in Niederuzwil, from Benken (SG) Active mandates: GMO Handels Produkte GmbH Connected persons: Josef Glaus, Olga Glaus You can stay up to date through "Marco Glaus", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Glaus"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Glaus", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Glaus"
|
Places where people with the name Marco Glaus live
Sectors in which people with the name Marco Glaus work
Construction of buildings
Trading with machines
Construction of buildings
Trading with machines
Private persons with the name Marco Glaus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Glaus
Publication number: 2676979, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elzo AG, in Zürich, CHE-101.419.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Marco, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].
Publication number: 2368289, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elzo AG, in Zürich, CHE-101.419.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7095808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardone-Glaus, Janine, von Zürich, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glaus, Marco, von Zürich, in Regensdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9)].
Publication number: 5621094, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
GMO Handels Produkte GmbH, in Oberhelfenschwil, CH-320.4.067.109-1, Sonnenhalde 1, 9621 Oberhelfenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2010.
Zweck:
Import, Export, Vertrieb und Verkauf von Handelswaren und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Marco Glaus G M O Handels Produkte, in Oberhelfenschwil (CH-320.1.049.107-2), gemäss Vertrag vom 30.03.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.200 mit Aktiven von CHF 32'932.79 und Passiven von CHF 12'524.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 408.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Glaus, Josef, von Benken SG, in Oberhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glaus, Olga, von Benken SG, in Oberhelfenschwil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glaus, Marco, von Benken SG, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.