Walter Gerhard
domiciled in Brittnau, from Brittnau Active mandates: Milchzentrale Zofingen AG, Milchverwertungsgenossenschaft Grod, Liebigen und Umgebung in Liquidation Connected persons: Monika Vogt, Adrian Götschmann, Heinz Hess and more You can stay up to date through "Walter Gerhard", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Gerhard"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Gerhard", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Gerhard"
|
Places where people with the name Walter Gerhard live
Sectors in which people with the name Walter Gerhard work
Warehousing and logistics
Production of comestibles
Warehousing and logistics
Production of comestibles
Private persons with the name Walter Gerhard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Gerhard
Publication number: HR02-1004673419, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Galvanik Hofmann AG, in Grenchen, CHE-112.677.032, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerhard, Walter, von Brittnau, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2253699, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchzentrale Zofingen, Genossenschaft, in Zofingen, CHE-105.843.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.4 vom 06.01.2012, Publ. 6491728).
Statutenänderung:
12.06.2015.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'307'183.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 457'793.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 420 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'050 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.00.
Firma neu:
Milchzentrale Zofingen AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erwerb, Bau und Umbau, Halten, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien sowie Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
525'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
525'000.00.
Aktien neu:
420 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 20.01.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Simon, von Eriswil, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Widmer, Thomas, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Wüthrich, Hans Peter, von Riniken, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Gerhard, Walter, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung], Lehmann, Erich, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung] und Revata Treuhand AG ( CHE-113.850.698), in Rupperswil, Revisionsstelle.
Publication number: 1103929, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Galvanik Hofmann AG, in Grenchen, CH-241.3.005.428-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 17, Publ. 5476154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Gertrud, von Thal, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsiger, Thomas, von Pfaffnau, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerhard, Walter, von Brittnau, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsiger-Lauber, Barbara, von Adelboden, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Thomas, von Thal, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].