Kilian Tobias Gasser
domiciled in Flüelen, from Isenthal Active mandates: gasserhuber GmbH, Drahtseilgenossenschaft Kipfen-Tristel Connected persons: Sandra Huber, Werner Karl Herger-Herger, Christoph Schillig and more You can stay up to date through "Kilian Tobias Gasser", please log in or register free of charge.You are now following "Kilian Tobias Gasser"
Credit rating You can stay up to date through "Kilian Tobias Gasser", please log in or register free of charge.You are now following "Kilian Tobias Gasser"
|
Places where people with the name Kilian Tobias Gasser live
Sectors in which people with the name Kilian Tobias Gasser work
Advertising services
Transportation of passenger and freight by road
Advertising services
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Kilian Tobias Gasser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kilian Tobias Gasser
Publication number: HR02-1006118105, Commercial Registry Office Uri, (120)
gasserhuber GmbH, in Altdorf (UR), CHE-115.171.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073512).
Statutenänderung:
26.08.2024.
Sitz neu:
Göschenen.
Domizil neu:
Unterdorf 51, 6487 Göschenen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Flüelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)];
Huber, Sandra, von Erstfeld, in Flüelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)].
Publication number: HR02-1005073512, Commercial Registry Office Uri, (120)
Kilian Gasser Medienvermarktung GmbH, in Altdorf (UR), CHE-115.171.504, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, S.0, Publ. 1832717).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Firma neu:
gasserhuber GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeits- und Medienarbeit;
Herstellung, Verkauf und Vermarktung von Naturprodukten sowie die Durchführung von damit zusammenhängenden Schulungen;
das Erbringen von touristischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Huber, Sandra, von Erstfeld, in Altdorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004966775, Commercial Registry Office Uri, (120)
Drahtseilgenossenschaft Kipfen-Tristel, in Spiringen, CHE-100.486.583, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1698167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Peter, von Erstfeld, in Bürglen UR, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Felix, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Josef, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Kilian, von Isenthal, in Altdorf (UR), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Werner, von Spiringen, in Spiringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schillig, Christoph, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.