Josef Gasser
domiciled in 6440 Ingenbohl, from Schwyz Active mandates: Genossenschaft für Alterswohnungen Schwyz (G.f.A.), Gwerder Fidel Energietechnik AG Connected persons: Franz Xaver Zuber, Silvia Zumbühl, Stefan Schwimmer and more You can stay up to date through "Josef Gasser", please log in or register free of charge.You are now following "Josef Gasser"
Credit rating You can stay up to date through "Josef Gasser", please log in or register free of charge.You are now following "Josef Gasser"
|
Places where people with the name Josef Gasser live
Sectors in which people with the name Josef Gasser work
Facility management
Architectural and engineering activities
Facility management
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Josef Gasser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Josef Gasser
Publication number: HR02-1005373995, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Genossenschaft für Alterswohnungen Schwyz (G.f.A.), in Schwyz, CHE-106.613.199, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiget, Peter, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwimmer, Stefan, von Ingenbohl, in Schwyz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Josef, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Silvia, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005030105, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Werkstatt 95, in Sachseln, CHE-107.925.922, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2020, Publ. 1004796595).
Statutenänderung:
23.09.2020.
Firma neu:
Werkstatt 95 Genossenschaft.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 6056 Kägiswil.
Zweck neu:
Die Genossenschaft stellt Mittel bereit zur Herstellung und zum Vertrieb von handwerklichen oder anderen individuellen Produkten oder Dienstleistungen.
Betriebszweige:
Schlosserei, Schreinerei, Feuerstellen und Küchenbau.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen. [bisher: Verwaltung: 3 bis 7 Mitglieder]. Gemäss Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 25.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Josef, von Lungern, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Kaspar, von Kerns, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004796595, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Werkstatt 95, in Sachseln, CHE-107.925.922, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S.13, Publ. 3165026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeier, Viktor, von Luzern, in Alpnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigert, Albin, von Udligenswil, in Udligenswil, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Benno, von Sachseln, in Sarnen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstutz, Samuel, von Ennetmoos, in Kerns, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Josef, von Lungern, in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].