Felix Gallusser
domiciled in Degersheim, from Berneck Active mandates: p-case GmbH Connected persons: Kurt Hidber You can stay up to date through "Felix Gallusser", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Gallusser"
Credit rating You can stay up to date through "Felix Gallusser", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Gallusser"
|
Places where people with the name Felix Gallusser live
Sectors in which people with the name Felix Gallusser work
Trading with machines
Trading with machines
Private persons with the name Felix Gallusser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Felix Gallusser
Publication number: 5125472, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
p-case GmbH, in Degersheim, CH-320.4.045.847-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.1999, S. 1005). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallusser, Felix, von Berneck, in Degersheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelprokura und Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelprokura und Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3768278, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Feroform AG, in Degersheim, CH-320.3.027.813-6, Fabrikation von Spritz- und Druckgussformen sowie Herstellung von Werkzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2006, S. 10, Publ. 3650300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Markus, von Widnau, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallusser, Felix, von Berneck, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Peter Johann, von Aeschlen, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1189132, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Feroform AG, in Degersheim, Fabrikation von Spritz- und Druckgussformen sowie Herstellung von Werkzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 30.01.1997, S. 651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debro AG, Treuhand und Inkasso, in Rorschach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Rolf, von Urnäsch, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei-Keller, Claire, von Au SG, in Degersheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausberger, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Eching (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Walter, von Hedingen, in Müswangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meisser, Hansjörg, von Davos, in Ebnat-Kappel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Peter, von Ebnat-Kappel, in Ulisbach (Wattwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Markus, von Widnau, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallusser, Felix, von Berneck, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.