Rolf Galli
domiciled in Zürich, from Lugano Active mandates: Blumen-Galli AG Connected persons: Daniel Galli, Stefan Kaufmann, Peter Schira and more You can stay up to date through "Rolf Galli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Galli"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Galli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Galli"
|
Places where people with the name Rolf Galli live
Sectors in which people with the name Rolf Galli work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Rolf Galli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Galli
Publication number: HR02-1004455345, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Blumen-Galli AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-105.943.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, Publ. 5985976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Daniel, von Lugano, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Barbengo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Galli, Mario, von Lugano, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Barbengo, in Zürich];
Bolli-Galli, Anja, von Lugano, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Barbengo, in Zürich];
Galli, Rolf, von Lugano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Barbengo, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fibada Revisions GmbH (CHE-102.181.114), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Fibada Revisions GmbH].
Publication number: 6858314, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnungseigentümer-Genossenschaft Landorf, in Köniz, CH-035.5.000.956-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, Publ. 6467750).
Statutenänderung:
28.03.2012.
Firma neu:
Wohnungseigentümer - Genossenschaft Landorf Köniz, Bern.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Robert Pfister AG, Neuengasse 17, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der Interessen ihrer Mitglieder, namentlich die Sicherung einer Hauswartwohnung in der Überbauung 'Landorf'. Sie kann zu diesem Zweck eine oder mehrere Wohnungen im Stockwerkeigentum erwerben und verwalten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Jede persönliche Haftbarkeit der Genossenschafter ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 25.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Rolf, von Eggiwil, in Köniz, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel-Itten, Erika, von Aeschi bei Spiez und Lützelflüh, in Köniz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchör, Michael, von Kleinbösingen, in Ueberstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf-Schlup, Erika, von Herisau, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4811386, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Kantonalbank AG, in Bern, CH-035.8.001.277-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 5, Publ. 4776784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Rolf, von Eggiwil, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Lukas, von Lauperswil, in Hilterfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Hermann, von Aarwangen, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzli, René, von Bolligen, in Gwatt (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunagel, Alfred, von Interlaken, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Josi, Andreas, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Steiner, Rudolf, von Lotzwil, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyermann, Frédéric, von Kleindietwil, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Luginbühl, Daniel, von Vechigen, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Stefan, von Altwis, in Rüdtligen , mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulrich, Thomas, von Bönigen, in Grindelwald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wohlhauser-Schraner, Priska, von St. Antoni und Heitenried, in St. Antoni, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zingre, Stefan, von Saanen, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien.