Renato Furegati
domiciled in Bäch SZ, from Zürich Active mandates: RFP Building Solutions GmbH in Liquidation Connected persons: Rolf Burri Engeli You can stay up to date through "Renato Furegati", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Furegati"
Credit rating You can stay up to date through "Renato Furegati", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Furegati"
|
Places where people with the name Renato Furegati live
Sectors in which people with the name Renato Furegati work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Renato Furegati
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renato Furegati
Publication number: HR02-1005966037, Commercial Registry Office Aargau, (400)
RFP Building Solutions GmbH, in Spreitenbach, CHE-112.392.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, S.0, Publ. 1123279).
Firma neu:
RFP Building Solutions GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furegati, Renato, von Zürich, unbekannten Aufenthaltes, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Burri Engeli, Rolf, von Neuenegg, in Hüttikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Publication number: HR02-1005162604, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fentech AG, in St. Gallen, CHE-101.616.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, S.0, Publ. 3843657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furegati, Renato, von Zürich, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Hanspeter, von Diepoldsau, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urs, von Herdern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Peter, von Appenzell, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005146595, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Steko Holz-Bausysteme AG, in St. Gallen, CHE-104.231.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, S.0, Publ. 1004497587). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furegati, Renato, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Werner, von Reitnau, in Attelwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Hanspeter, von Diepoldsau, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Dr. Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
sme audit ag (CHE-282.229.484), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urs, von Herdern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Peter, von Appenzell, in Geroldswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].