Tobias Fürst
domiciled in Gunzgen, from Gunzgen Active mandates: Fürst Technik GmbH Connected persons: Philipp Fürst You can stay up to date through "Tobias Fürst", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Fürst"
Credit rating You can stay up to date through "Tobias Fürst", please log in or register free of charge.You are now following "Tobias Fürst"
|
Places where people with the name Tobias Fürst live
Sectors in which people with the name Tobias Fürst work
Repair and installation of machines and equipment
Repair and installation of machines and equipment
Private persons with the name Tobias Fürst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tobias Fürst
Publication number: HR02-1005192162, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Obwaldner Kantonalbank, in Sarnen, CHE-108.954.642, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005050026, Commercial Registry Office Zurich, (20)
W. Fürst GmbH, in Volketswil, CHE-109.597.680, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777239).
Firma neu:
W. Fürst GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Tobias, von Bassersdorf, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004952776, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Obwaldner Kantonalbank, in Sarnen, CHE-108.954.642, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenegger, Marco, von Römerswil, in Luzern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Gaby, von Lungern, in Lungern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Giswil];
Calamita-Kiser, Daniela, von Sarnen, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Alpnach];
Fürst, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Römerswil];
Halter, Marco, von Lungern, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sarnen];
Scheuber, Isabelle, von Wolfenschiessen, in Oberdorf (NW), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Stans];
Sigrist, Norbert, von Sarnen, in Sachseln, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sarnen].