Margarete Friebe
domiciled in Adligenswil, from Germany Active mandates: Alpha-Institut Margarete Friebe, MARGARETE FRIEBE FRIEDENSSTIFTUNG Connected persons: Anita Läubli, Guido Bussmann, Thomas Erich Michel and more You can stay up to date through "Margarete Friebe", please log in or register free of charge.You are now following "Margarete Friebe"
Credit rating You can stay up to date through "Margarete Friebe", please log in or register free of charge.You are now following "Margarete Friebe"
|
Places where people with the name Margarete Friebe live
Sectors in which people with the name Margarete Friebe work
Operation of general healthcare facilities
Religious, political or secular associations
Operation of general healthcare facilities
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Margarete Friebe
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Margarete Friebe
Publication number: 4725818, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, in Adligenswil, CH-020.7.000.994-0, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2006, S. 9, Publ. 3281788). Reglement vom 10.10.2008. [gestrichen: Reglement vom 25.05.2003].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friebe, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bussmann, Guido, von Laupersdorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Meyer, Rolf, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens (CH-100.3.004.593-1), Revisionsstelle.
Publication number: 1140180, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, bisher in Zürich.
Die Stiftung verfolgt als Dach einer globalen Bewegung folgende Ziele:
Förderung eines hohen ethischen Denkens und Handelns zum Wohl des Einzelnen, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2002, S. 15, Publ. 652348).
Urkundenänderung:
7.07.2003.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
c/o Margarete Friebe, Baldismoosstrasse 44, 6043 Adligenswil.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt als Dach einer globalen Bewegung folgende Ziele: Förderung eines hohen ethischen Denkens und Handelns zum Wohl des Einzelnen, der Mitmenschen und der Natur, Förderung einer tiefgreifenden Bewusstseins-Bildung, die höhere, ideelle Werte als stabilisierenden Ausgleich zu den notwendigen äusseren Werten beinhaltet, Förderung einer weltweiten Ausbildung für Eltern, Lehrkräfte, Mediziner, Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler - für alle weiteren interessierten Personen - auf der Basis der philosophischen Geisteswissenschaft und tiefenpsychologischer Erkenntnisse als integrierender Bestandteil einer ganzheitlichen Lebensgestaltung.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Reglement vom 25.05.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Karl, von Zürich und Welschenrohr, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hobor, Thomas, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friebe, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rogger, Moritz, von Luzern, in Langnau am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jetzer, Erich, von Uster, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 621082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
INTERNATIONAL WHITE CROSS, in Zürich, Strehlgasse 13, 8001 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
13.08.2002.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt als Dach einer globalen Bewegung folgende Ziele: Förderung eines hohen ethischen Denkens und Handelns zum Wohl des Einzelnen, der Mitmenschen und der Natur, Förderung einer tiefgreifenden Bewusstseins-Bildung, die höhere, ideelle Werte als stabilisierenden Ausgleich zu den notwendigen äusseren Werten beinhaltet, Förderung einer weltweiten Ausbildung für Eltern, Lehrkräfte, Mediziner, Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler - für alle weiteren interessierten Personen - auf der Basis der philosophischen Geisteswissenschaft und tiefenpsychologischer Erkenntnisse als integrierender Bestandteil einer ganzheitlichen Lebensgestaltung.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Allemann, Karl, von Zürich und Welschenrohr, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hobor, Thomas, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Friebe, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.