Emma Forster-Buchmann
domiciled in Kallnach, from Kallnach Active mandates: Forster Baugrün AG, Alfred Forster AG Connected persons: Alfred Forster, Elisabeth Flückiger, Susanne Forster and more You can stay up to date through "Emma Forster-Buchmann", please log in or register free of charge.You are now following "Emma Forster-Buchmann"
Credit rating You can stay up to date through "Emma Forster-Buchmann", please log in or register free of charge.You are now following "Emma Forster-Buchmann"
|
Places where people with the name Emma Forster-Buchmann live
Sectors in which people with the name Emma Forster-Buchmann work
Architectural and engineering activities
Agriculture (various)
Architectural and engineering activities
Agriculture (various)
Private persons with the name Emma Forster-Buchmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Emma Forster-Buchmann
Publication number: HR02-1005782642, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alfred Forster AG, in Kallnach, CHE-107.563.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509635).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 26.06.2023 und Inventar per 31.12.2022 Aktiven von CHF 1'137'772.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 454'870.28 auf die Forster Baugrün AG, in Kallnach (CHE-306.687.804).
Gegenleistung:
Keine.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Baumschule sowie Beratung und Planung von Hausbegrünungen und Lieferung von Produkten für die verschiedenen HF-Systembegrünungen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 1'403'752.17 und Passiven von CHF 1'027'370.10 der erloschenen Einzelfirma "Hydrobaumschule Alfred Forster", in Golaten, gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.12.1993 und Bilanz per 30.6.1993 zum Preis von CHF 376'382.07, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 126'382.07 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Alfred, von Kallnach, in Kallnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Golaten (Kallnach)];
Forster-Buchmann, Emma, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Golaten (Kallnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Flückiger, Elisabeth, von Kallnach, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Susanne, von Kallern, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005782619, Commercial Registry Office Berne, (36)
Forster Baugrün AG, in Kallnach, CHE-306.687.804, Kerzersstrasse 21, 3207 Golaten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Planung von Bauwerksbegrünungen sowie objektbezogene Lieferung von Produkten für die verschiedenen HF-Systembegrünungen für Dächer, Gefässe, Tröge, Fassade, Teiche, Bewässerungen, Biotope usw. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Forster, Alfred, von Kallnach, in Kallnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Forster-Buchmann, Emma, von Kallnach, in Kallnach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flückiger, Elisabeth, von Kallnach, in Hettiswil b. Hindelbank (Hindelbank), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Susanne, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HJ Treuhand GmbH (CHE-108.237.641), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004535434, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alfred Forster AG, in Golaten, CHE-107.563.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1835573).
Sitz neu:
Kallnach. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Alfred, von Kallnach, in Golaten (Kallnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Golaten, in Golaten, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Forster-Buchmann, Emma, von Kallnach, in Golaten (Kallnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Golaten, in Golaten, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Forster, Stefan, von Kallnach, in Golaten (Kallnach), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Golaten, in Golaten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].