Philipp Fisler
domiciled in Fislisbach, from Grüningen Active mandates: Siemens Industry Software GmbH Connected persons: Jasmina Kostic, Christopher-Alexander Unkauf, Sibylle Minassian and more You can stay up to date through "Philipp Fisler", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Fisler"
Credit rating You can stay up to date through "Philipp Fisler", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Fisler"
|
Places where people with the name Philipp Fisler live
Sectors in which people with the name Philipp Fisler work
IT services
IT services
Private persons with the name Philipp Fisler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philipp Fisler
Publication number: 2139501, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Siemens Industry Software AG, in Zürich, CHE-106.836.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisler, Philipp, von Grüningen, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1343797, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ROTRING DATA AG, in Dietikon, CHE-105.322.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 931067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisler, Philipp, von Grüningen, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG].
Publication number: 931067, Commercial Registry Office Zurich, (20)
rotring data AG, in Dietikon, CH-020.3.022.639-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6567990).
Statutenänderung:
08.05.2013.
Firma neu:
ROTRING DATA AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Beratung, Consulting, Generalunternehmung und Systembetreuung von IT-Projekten hauptsächlich in den Bereichen CAE/CAD/EDM/PDM mit gesamtheitlichem Produkte- und Dienstleistungsangebot, sowie den Handel mit Hard- und Softwareprodukten. Im weiteren umfasst der Zweck alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen;
namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Rolf, von Berikon, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Othmar, von Kriens, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Walter, von Bowil, in Dällikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Karin, von Worb, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Fisler, Philipp, von Grüningen, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederhauser, Pascal, von Bowil, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.