Carlos Alberto Ferreira Ramos
domiciled in Meyrin, from Portugal Active mandates: BAC GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Carlos Alberto Ferreira Ramos", please log in or register free of charge.You are now following "Carlos Alberto Ferreira Ramos"
Credit rating You can stay up to date through "Carlos Alberto Ferreira Ramos", please log in or register free of charge.You are now following "Carlos Alberto Ferreira Ramos"
|
Places where people with the name Carlos Alberto Ferreira Ramos live
Sectors in which people with the name Carlos Alberto Ferreira Ramos work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Carlos Alberto Ferreira Ramos
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Carlos Alberto Ferreira Ramos
Publication number: 4639812, Commercial Registry Office Berne, (36)
F.R.C. GmbH, in Bern, CH-035.4.037.115-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 3, Publ. 3847620).
Statutenänderung:
25.08.2008.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 25.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabral, Joao Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Cabral, Paulo Jorge, portugisischer Staatsangehöriger, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Ramos, Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Luz Leira Dias, Maria, portugiesische Staatsangehörige, in La Chaux-de-Fonds, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publication number: 3847620, Commercial Registry Office Berne, (36)
F.R.C. GmbH, in Bern, CH-035.4.037.115-9, Zähringerstrasse 40, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung und der Betrieb von Restaurationsgewerbe, von Pizzerien sowie der Handel im Lebensmittelbereich, insbesondere auch Take-Away. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Cabral, Joao Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Cabral, Paulo Jorge, portugisischer Staatsangehöriger, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ramos, Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Publication number: 3242670, Commercial Registry Office Berne, (36)
3R GmbH, in Bern, CH-035.4.032.489-7, Führung von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 19.11.2003, S. 3, Publ. 1267172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramos, Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Porto (P), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selladurai, Thavarajah, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.