Walter Fenner
domiciled in Wangen, from Küsnacht (ZH) Active mandates: Fenner Audiocom Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Walter Fenner", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Fenner"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Fenner", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Fenner"
|
Places where people with the name Walter Fenner live
Sectors in which people with the name Walter Fenner work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Walter Fenner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Fenner
Publication number: 4141556, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CarCom electronics AG, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 23, Publ. 3976560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Raphael, von Beinwil (Freiamt), in Unterkulm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3976560, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CarCom electronics GmbH, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 22, Publ. 3259122).
Statutenänderung:
21.05.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 695'302.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 540'601.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.--.
Firma neu:
CarCom electronics AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Renate, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000];
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000];
Lutz, Daniel, von Basel und Kleinlützel, in Wittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Unitas Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 2168134, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CarCom electronics GmbH, in Dietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2001, S. 2283).
Statutenänderung:
24.02.2004.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektronischen Produkten sowie Dienstleistungen auf diesem Gebiete. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000.-- [bisher: in Brüttisellen, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--];
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 70'000.--];
Lutz, Daniel, von Basel und Kleinlützel, in Wittnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.