Andreas Peter Etter
domiciled in Rapperswil, from Birwinken Active mandates: Hinteregg Immobilien AG, Villa al Lago SA and more Connected persons: Hans Jörg Etter, Monika Etter, Kurt Etter and more You can stay up to date through "Andreas Peter Etter", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Peter Etter"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Peter Etter", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Peter Etter"
|
Places where people with the name Andreas Peter Etter live
Sectors in which people with the name Andreas Peter Etter work
Management of real estate portfolio properties
Services regarding management consulting
IT services
Operation of investment companies
Manufacturing of electronic components
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Services regarding management consulting
IT services
Operation of investment companies
Manufacturing of electronic components
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Andreas Peter Etter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Peter Etter
Publication number: HR02-1005374518, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Optiprint AG, bisher in Rehetobel, CHE-107.907.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2025487).
Statutenänderung:
26.11.2021.
Sitz neu:
Berneck.
Domizil neu:
Auerstrasse 37, 9442 Berneck.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Verkauf sowie Handel von Elektronikteilen. Sie kann auch Einzelprozesse ihrer Fertigung am Markt anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmungen erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die passend für die Unternehmung sind. Sie kann auch Grundstücke erwerben sowie belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fetz, Balz, von Domat/Ems, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Andreas, von Birwinken, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Busswil TG (Sirnach)];
Reifler, Thomas, von Stein (AR), in Jonschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden: Berneck (CHE-161.543.000)] [gestrichen: Berneck (CHE-161.543.000)].
Publication number: HR02-1004896884, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Chemspeed Technologies AG, in Füllinsdorf, CHE-102.298.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Andreas Peter, von Birwinken, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Peter, von Oberriet SG, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004881029, Commercial Registry Office Berne, (36)
its business AG, in Bern, CHE-325.351.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Urs, von Zürich und Meinisberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Andreas, von Birwinken, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].