Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet
domiciled in Freienbach, from Zürich Active mandates: Swissbiocare AG, Adus-Medica AG and more Connected persons: Katrin Schwyter, Katrin Schwyter, Franz Wilhelm Matthias Köpper and more You can stay up to date through "Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet", please log in or register free of charge.You are now following "Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet"
Credit rating You can stay up to date through "Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet", please log in or register free of charge.You are now following "Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet"
|
Places where people with the name Christoph Klaus Erggelet live
Sectors in which people with the name Christoph Klaus Erggelet work
Trading with various goods
Operation of hospitals
Operation of investment companies
Operation of medical and dental practices
Trading with various goods
Operation of hospitals
Operation of investment companies
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Christoph Klaus Erggelet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Klaus Erggelet
Publication number: HR02-1006075556, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swissbiocare AG, bisher in Zürich, CHE-379.182.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6522566).
Statutenänderung:
20.06.2024.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 42, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Gesundheitsbereich, ärztliche Leistungen und den Handel von Produkten in den Bereichen Gesundheit, Sport, Lifestyle und dem Weinhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Immobilien erwerben, halten und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Grosse, Katrin, in Zürich];
Erggelet, Dr. Christoph Klaus, von Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005713744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
alphaclinic Zürich AG, in Zürich, CHE-434.786.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3714605).
Domizil neu:
Seidengasse 16, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erggelet, Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vavken, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Markus, von Unterseen, in Franschhoek (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005707011, Commercial Registry Office Zurich, (20)
alphaclinic Holding AG, in Zürich, CHE-137.490.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473231).
Domizil neu:
Seidengasse 16, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Markus, von Unterseen, in Franschhoek (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erggelet, Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vavken, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].