Andreas Lukas Erb
domiciled in Zürich, from Basel Active mandates: InvestInvent Projekt AG in Liquidation, Patroklos Akoluth GmbH and more Connected persons: Christof Josef Friedrich Hermann, Georgios Antonakis, Thomas Rolf Hügi and more You can stay up to date through "Andreas Lukas Erb", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Lukas Erb"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Lukas Erb", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Lukas Erb"
|
Places where people with the name Andreas Lukas Erb live
Sectors in which people with the name Andreas Lukas Erb work
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Notary and advocate office
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Production, rental and distribution of films and TV shows
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Notary and advocate office
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Production, rental and distribution of films and TV shows
Private persons with the name Andreas Lukas Erb
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Lukas Erb
Publication number: HR02-1006106284, Commercial Registry Office Zug, (170)
SlideWorx GmbH, in Cham, CHE-407.833.658, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974054).
Firma neu:
SlideWorx GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SlideWorx SARL en liquidation) (SlideWorx LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Andreas, von Basel, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugener, André, von Unterägeri, in Unterägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005616827, Commercial Registry Office Zurich, (20)
InvestInvent Projekt AG, in Zürich, CHE-114.431.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771911).
Firma neu:
InvestInvent Projekt AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005265365, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Patroklos Akoluth GmbH (Patroklos Akoluth Sàrl) (Patroklos Akoluth LLC), in Appenzell, CHE-414.642.359, Rütistrasse 14, 9050 Appenzell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von touristischen Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland, die Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, Hotels, Ferienwohnungen sowie die Vermittlung von Flügen, Reisen etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie diese Beteiligungen verwalten und finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie das Gewähren von Darlehen, Garantien und Übernahme von Bürgschaften sowie Bestellung von Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 28.07.2021 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Antonakis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Rethymnon (GR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hermann, Christof Josef Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Erbach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Erb, Andreas Lukas, von Basel, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.