Dr. Martin Eppacher
domiciled in Beringen, from Austria Active mandates: Synergy Financial Concepts AG, SPE Scaphusia Private Equity AG in Liquidation Connected persons: Gerrit Kössling You can stay up to date through "Dr. Martin Eppacher", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Martin Eppacher"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Martin Eppacher", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Martin Eppacher"
|
Places where people with the name Martin Eppacher live
Sectors in which people with the name Martin Eppacher work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Martin Eppacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Eppacher
Publication number: HR02-1004954670, Commercial Registry Office Zug, (170)
Synergy Financial Concepts AG, in Baar, CHE-113.558.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096543).
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppacher, Dr. Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bülach].
Publication number: 4096543, Commercial Registry Office Zug, (170)
Synergy Financial Concepts AG, in Baar, CHE-113.558.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppacher, Dr. Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1890807, Commercial Registry Office Zug, (170)
EDM Invest AG, in Hünenberg, CHE-315.013.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, Publ. 1647153).
Statutenänderung:
04.12.2014.
Firma neu:
SPE Scaphusia Private Equity AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Sonnmatt 19, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erbringung von Finanzdienstleistungen, Erwerb, Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, auch als persönlich haftende Gesellschafterin, Erbringung von Beratungs- und sonstige Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Unternehmensberatung, Wirtschaftsberatung, insbesondere zu Unternehmensfinanzierung, Financial Planing, Private Equity, Venture Capital, Corporate Finance und Mergers & Acquisitions;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail sowie durch jede andere geeignete Form der Einladung mittels modernder Kommunikationsmittel, bei der der Zugang der Einladung beim Empfänger nachgewiesen bzw. dokumentiert werden kann, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bill, Daniel, von Buchholterberg, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kössling, Gerrit, deutscher Staatsangehöriger, in Plauen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eppacher, Dr. Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dölle, Bernward, deutscher Staatsangehöriger, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.