Markus Eisenhut
domiciled in Thalwil, from Wald (AR) Active mandates: Stiftung VITA Parcours, Daniela Gisler, Sportmanagement und Kommunikation KlG Connected persons: Priska Kaspar, Hansjürg Thüler, Nadja Mahler König and more You can stay up to date through "Markus Eisenhut", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Eisenhut"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Eisenhut", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Eisenhut"
|
Places where people with the name Markus Eisenhut live
Sectors in which people with the name Markus Eisenhut work
Operation of general healthcare facilities
Services regarding public relations
Operation of general healthcare facilities
Services regarding public relations
Private persons with the name Markus Eisenhut
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Eisenhut
Publication number: 1624271, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Farner Consulting AG, in Zürich, CHE-105.833.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Martin, von Thörigen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Markus, von Wald AR, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 928301, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eisenhut + Partner, Kommunikation und Managementberatung, in Thalwil, CH-020.2.007.040-3, Seehaldenstrasse 71, 8800 Thalwil, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.06.2013.
Zweck:
Betrieb einer Firma für Kommunikation und Managementberatung.
Eingetragene Personen:
Eisenhut, Markus, von Wald AR, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Gisler Eisenhut, Daniela, von Spiringen, in Thalwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6717394, Commercial Registry Office Berne, (36)
Espace Media AG, in Bern, CH-035.3.000.778-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623572).
Statutenänderung:
05.06.2012.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 26.03.2012 auf die neu gegründete FMA Fachmedien Agrar AG, in Bern (CH-036.3.054.095-3), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ESPACE MEDIA GROUPE AG, in Bern (CH-036.3.041.930-3), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 92'085'942.49, unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'023'610.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Aktienkapital neu:
CHF 4'900'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'900'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Aktien neu:
4'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Urs-Georg, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenhut, Markus, von Wald AR, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kammerbauer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misteli, Beat, von Basel, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Bernhard, von Meikirch, in Arni bei Biglen (Arni BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauterburg, Matthias, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ita, Annemaria, von Neerach und Oberstammheim, in Riedt bei Neerach (Neerach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher, Patrick, von Erlenbach im Simmental, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Sandro, von Bern, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheurer, Peter, von Kirchlindach, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried, Karl Edmund genannt Charles, von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Supino, Pietro Paolo Dr., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckstein, Ulrich, von Zürich und Wigoltingen, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhiner, Roberto, von Sennwald, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].