Claudio Depentor
domiciled in Wettingen, from Hochdorf Active mandates: Enforce AG in Liquidation Connected persons: Theodor Höltschi, Marco Rella You can stay up to date through "Claudio Depentor", please log in or register free of charge.You are now following "Claudio Depentor"
Credit rating You can stay up to date through "Claudio Depentor", please log in or register free of charge.You are now following "Claudio Depentor"
|
Places where people with the name Claudio Depentor live
Sectors in which people with the name Claudio Depentor work
IT services
IT services
Private persons with the name Claudio Depentor
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudio Depentor
Publication number: HR02-1005367360, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Enforce AG, in Bergdietikon, CHE-108.288.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S.2, Publ. 4310830).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information, sowie der Handel mit Sachmitteln im Bereich Organisation, Informatik und Kommunikation. Die Gesellschaft erstellt ferner Projektierungen und übernimmt Projektleitungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäften tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Numerus Aktiengesellschaft (CHE-105.107.166), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Depentor, Claudio, von Hochdorf, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dietrich, Peter, von Zizers, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3357330, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Enforce AG, bisher in Urdorf, CH-020.3.006.088-3, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information sowie Handel mit Sachmitteln im Bereich Organisation, Informatik und Kommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2005, S. 23, Publ. 2844950).
Gründungsstatuten:
12.05.1995.
Statutenänderung:
18.04.2006.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 42, 8962 Bergdietikon.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information sowie Handel mit Sachmitteln im Bereich Organisation, Informatik und Kommunikation;
erstellt Projektierungen und übernimmt Projektleitungen;
kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Enforce Engineering GmbH, in Urdorf. Aktiven von CHF 592'221.40 und Passiven von CHF 106'474.70 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 01.03.2002 und Fusionsbilanz per 31.12.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Stammeinlagen der übernommenen Geselslchaft besitzt. Dabei erlöschen diese Stammeinlagen und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Peter, von Zizers, in Unterlunkhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Keller, Rolf, von Montherod, in Weinfelden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Depentor, Claudio, von Hochdorf, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Glaab, Stephan, von Lindau, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
Rella, Marco, von Neuenhof, in Muri AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Aristau].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Enforce AG, in Urdorf, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Organisation und Information, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.1999, S. 7905).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Peter, von Zizers, in Unterlunkhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Depentor, Claudio, von Hochdorf, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Jean-Pierre, von Zürich und Langnau bei Reiden, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rolf, von Montherod, in Weinfelden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].