Erwin Denz
domiciled in Züberwangen, from Teuffenthal (BE) Active mandates: Moser Gartenbau AG Connected persons: Timo Bill, Alice Denz-Trachsel You can stay up to date through "Erwin Denz", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Denz"
Credit rating You can stay up to date through "Erwin Denz", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Denz"
|
Places where people with the name Erwin Denz live
Sectors in which people with the name Erwin Denz work
Gardening and landscaping
Gardening and landscaping
Private persons with the name Erwin Denz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erwin Denz
Publication number: 1650211, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 134 vom 16.07.2003, S. 9, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'054 vom 10.07.2003Moser Gartenbau AG, in Zuzwil SG, CHE-108.761.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587555).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Erwin, von Teuffenthal BE, in Züberwangen (Zuzwil SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Teufenthal AG]. .
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Handels- Beratungs- und Verwaltungs RH GmbH, in F r a u e n f e l d , Handel mit Gütern jeder Art;
Übernahme von Verwaltungsmandaten sowie Übernahme von Beratungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.1998, S. 3556).
Statutenänderung:
1.09.2000.
Firma neu:
Heyer Automobile GmbH.
Zweck neu:
Handel mit und Vermittlung von Automobilen und Automobilzubehör im In-und Ausland, Transporte, Reparatuen, Vermietung, Finanzierungen, alle weiteren mit dem Gesellschaftszweck verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen, Pateten und Rechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Denz, Erwin, von Teuffenthal BE, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyer, René, von Biel-Benken, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Handels- Beratungs- und Verwaltungs RH GmbH, in Frauenfeld, Zürcherstrasse 373, 8500 Frauenfeld. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.1998.
Zweck:
Handel mit Gütern jeder Art;
Übernahme von Verwaltungsmandaten sowie Übernahme von Beratungen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Heyer, René, von Biel-Benken, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Denz, Erwin, von Teuffenthal BE, in Wil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.